KRS 0000302525
NIP2040001886
REGON22052837000000
Nazwa"MSB - POLEN - LOGISTIC - CENTER - 1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMSB - POLEN - LOGISTIC - CENTER - 1
Data rejestracji 27 mar 2008 (16 lat temu) 27 mar 2008
Data usunięcia 05 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GRZYBOWSKA, 2, WARSZAWA, 00-131, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6491Z LEASING FINANSOWYVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MSB POLEN MBH
Wspólnik
2008-03-27
2008-09-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
HIH INVEST GMBH
Wspólnik
2013-02-08
2019-02-05
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500,00 ZŁOTYCH
HIH HAMBURGISCHE IMMOBILIEN HANDLUNG GMBH
Wspólnik
2013-02-08
2019-02-05
21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.500,00 ZŁOTYCH
HIH HAMBURGISCHE IMMOBILIEN HANDLUNG GMBH Z SIEDZIBĄ W HAMBURGU
Wspólnik
2008-09-12
2011-01-17
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500,00 ZŁOTYCH
PROPERTY TEAM PTA AG Z SIEDZIBĄ W HAMBURGU
Wspólnik
2008-09-12
2019-02-05
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ
MSB BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH & CO KG
Wspólnik
2009-09-07
2013-02-08
21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.500,00 ZŁOTYCH
HIH INVEST AG
Wspólnik
2011-01-17
2013-02-08
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500,00 ZŁOTYCH
THOMAS BRUSS
Prokurent
2008-10-27
2009-12-03
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
CHRISTOF MAURER
Prokurent
2008-10-27
2013-02-08
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
STEFAN HABERT
Prokurent
2008-10-27
2017-12-05
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
JENS NIETNER
Likwidator
2017-12-05
2019-02-05
TORSTEN MARTENS
Likwidator
2017-12-05
2019-02-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
STEFAN BEST
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-27
2015-03-31
TORSTEN MARTENS
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-27
2017-12-05
NORBERT RYSZARD KOPCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-12-03
2017-12-05
JENS NIETNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-31
2017-12-05
2008-03-27
2008-05-23
"MSB - POLEN - LOGISTIC - CENTER 1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-05-23
2017-12-05
"MSB - POLEN - LOGISTIC - CENTER - 1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-03-27
2008-09-12
BATOREGO, 28-32, GDYNIA, 81-366, GDYNIA, POLSKA
2008-09-12
2012-04-20
AL. ARMII LUDOWEJ, 26, WARSZAWA, 00-609, WARSZAWA, POLSKA
2012-04-20
2016-07-19
WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE, 43, WARSZAWA, 00-347, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie