KRS 0000302506
NIP5272571943
REGON14137679900000
Nazwa"DOLVO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDOLVO
Data rejestracji 28 mar 2008 (16 lat temu) 28 mar 2008
Data usunięcia 30 lis 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ORDONA, 1, WARSZAWA, 01-237, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW #1052Z PRODUKCJA LODÓW #1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #1072Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #1086Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #1092Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH #1107Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAANDRZEJ DADAS
Wspólnik
2008-03-28
2011-11-30
128 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48.000,00 ZŁOTYCH
FELIKS TCHOREK
Wspólnik
2008-03-28
2011-11-30
128 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48.000,00 ZŁOTYCH
CEZARIUSZ JERZY TOLAK
Wspólnik
2008-03-28
2011-11-30
128 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48.000,00 ZŁOTYCH
FELIKS TCHOREK
Likwidator
2010-09-28
2011-11-30
CEZARIUSZ JERZY TOLAK
Likwidator
2010-09-28
2011-11-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
CEZARIUSZ JERZY TOLAK
PREZES ZARZĄDU
2008-03-28
2010-09-28
FELIKS TCHOREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-28
2010-09-28
2008-03-28
2010-09-28
"DOLVO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie