KRS 0000302247
NIP1080007050
REGON14173755300000
NazwaAPP COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAPP COMPANY
Data rejestracji 27 mar 2008 (16 lat temu) 27 mar 2008
Data usunięcia 21 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZAMKNIĘTA, 10, KRAKÓW, 30-554, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1080007050
data rejestracji 15 paź 2019
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 lis 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIWspólnik
2008-03-27
2011-10-24
190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 95.000,00 ZŁOTYCH
14059234800000
PAWEŁ SIDOR
Wspólnik
2008-03-27
2012-12-11
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2011-10-24
2012-12-11
190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 95.000,00 ZŁOTYCH
14147732000000
Wspólnik
2012-12-11
2019-01-31
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH
24126579500000
Wspólnik
2019-01-31
2021-05-21
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
02239273800000
MARIUSZ MARCIN PURGAŁ
Likwidator
2020-05-25
2020-07-22
ANDRZEJ OLESIŃSKI
Likwidator
2020-07-22
2021-05-21
RAFAŁ STANISŁAW OLESIŃSKI
Beneficjent
ANDRZEJ STANISŁAW OLESIŃSKI
reprezentant
RAFAŁ STANISŁAW OLESIŃSKI
Beneficjent
POSIADANIE 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O. POSIADAJĄCEJ 99% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O. BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PAWEŁ ROBERT SIDOR
PREZES ZARZĄDU
2008-03-27
2016-11-24
ANNA KOPIEŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2016-11-24
2019-01-31
MARIUSZ MARCIN PURGAŁ
PREZES ZARZĄDU
2019-01-31
2020-05-25
2008-03-27
2009-02-17
FIRST - REC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-02-17
2009-09-01
BATER-HUNTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-09-01
2019-01-31
CENTRUM RECYKLINGU AKUMULATORÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-01-31
2020-05-25
APP COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-03-27
2009-02-17
MIŃSKA, 25, WARSZAWA, 03-808, WARSZAWA, POLSKA
2009-02-17
2009-09-10
KACZA, 6, WARSZAWA, 01-013, WARSZAWA, POLSKA
2009-09-10
2015-10-06
BONIFRATERSKA, 17, WARSZAWA, 00-203, WARSZAWA, POLSKA
2015-10-06
2019-01-31
UL. MARSZAŁKOWSKA, 111, WARSZAWA, 00-102, WARSZAWA, POLSKA
2019-01-31
2020-07-22
UL. MOGILSKA, 65-8PIĘTRO, KRAKÓW, 31-545, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie