KRS 0000302004
NIP7290111199
REGON47002452200000
Nazwa"MAXBUD DEVELOPMENT LINDNER" SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaMAXBUD DEVELOPMENT LINDNER
Data rejestracji 20 mar 2008 (17 lat temu) 20 mar 2008
Data usunięcia 19 lip 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, 26, ŁÓDŹ, 90-571, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7290111199
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
63150019821219800053520000
SANPL 17 Oddział w Łodzi
ul. Bednarska 42 93-037 Łódź POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEARKADIUSZ PIOTR LINDNER
Beneficjent
RADOSŁAW GRZEGORZ LINDNER
Beneficjent
GABRIELA ANNA LINDNER
reprezentant
GRZEGORZ PIOTR LINDNER
Wspólnik
2008-03-20
2011-09-30
IWONA EWA LINDNER
Wspólnik
2008-03-20
2018-04-03
ARKADIUSZ PIOTR LINDNER
Wspólnik
2008-03-20
2018-07-19
RADOSŁAW GRZEGORZ LINDNER
Wspólnik
2008-03-20
2018-04-03
Wspólnik
2018-04-03
2018-07-19
36835210700000
ARKADIUSZ PIOTR LINDNER
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
-
RADOSŁAW GRZEGORZ LINDNER
Beneficjent
UDZIAŁY W SPÓŁCE Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.
Członek Organu Reprezentacji
2018-04-03
2018-07-19
36835210700000
GRZEGORZ PIOTR LINDNER
Członek Organu Reprezentacji
2008-03-20
2013-11-14
IWONA EWA LINDNER
Członek Organu Reprezentacji
2008-03-20
2018-04-03
ARKADIUSZ PIOTR LINDNER
Członek Organu Reprezentacji
2008-03-20
2018-07-19
RADOSŁAW GRZEGORZ LINDNER
Członek Organu Reprezentacji
2008-03-20
2018-04-03
2008-03-20
2018-04-03
HELENY, 24, ŁÓDŹ, 93-404, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie