KRS 0000301969
NIP8822055103
REGON02072333200000
NazwaFUNDACJA EUROPEJSKI DOM WSPÓŁPRACY
Krótka nazwaEUROPEJSKI DOM WSPÓŁPRACY
Data rejestracji 27 mar 2008 (16 lat temu) 27 mar 2008
Data usunięcia 21 gru 2018 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 2, ŚWIĘTA KATARZYNA, 55-010, ŚWIĘTA KATARZYNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email MAREK.ZHELYAK@ICLOUD.COM
GRZEGORZ KRZYSZTOF ASSBURY
Członek Organu Nadzoru
2008-03-27
2018-12-21
ANNA MARIA WAWRZYNIAK
Członek Organu Nadzoru
2008-03-27
2012-07-19
MARKIJAN ŻELAK
Członek Organu Nadzoru
2008-03-27
2018-12-21
NATALIA MAGDALENA MASZENDA
Członek Organu Nadzoru
2008-03-27
2018-02-21
DARIA-MARIA CHIMKO
Członek Organu Nadzoru
2018-02-21
2018-12-21
YURIY GERASYMCHUK
Likwidator
2018-08-09
2018-12-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI UPRAWNIONY JEST PREZES FUNDACJI, A PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - PREZES FUNDACJI LUB UPOWAŻNIENI PRZEZ NIEGO CZŁONKOWIE ZARZĄDU FUNDACJI DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE LUB OSOBNO NA PODSTAWIE PISEMNEGO UPOWAŻNIENIA PREZESA FUNDACJI.
MARKIYAN ZHELYAK
PREZES ZARZĄDU
2008-03-27
2010-03-15
YURIY GERASYMCHUK
PREZES ZARZĄDU
2010-03-15
2012-07-19
YURIY GERASYMCHUK
CZŁONEK ZARZĄDU (WICEPREZES)
2012-07-19
2016-01-27
YURIY GERASYMCHUK
PREZES ZARZĄDU
2016-01-27
2018-08-09
WITOSŁAWA ANTONINA WASILOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2012-07-19
2016-01-27
MYKOLA BUZYNSKYY
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-07-19
2016-01-27
2008-03-27
2018-08-09
FUNDACJA EUROPEJSKI DOM WSPÓŁPRACY
2008-03-27
2010-03-15
PROCHOWA, 4, DZIERŻONIÓW, 58-200, DZIERŻONIÓW, POLSKA
2010-03-15
2018-02-21
KRASICKIEGO, 20, DZIERŻONIÓW, 58-200, DZIERŻONIÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie