KRS 0000301586
NIP6762371152
REGON12066279700000
NazwaAVITUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAVITUS
Data rejestracji 14 mar 2008 (17 lat temu) 14 mar 2008
Data usunięcia 21 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BAŻANTOWA, 5, OŁAWA, 55-200, OŁAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #1729Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #8559A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJAJERZY SŁOMSKI
Wspólnik
2008-03-14
2010-02-02
50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 500 ZŁ KAŻDY,ŁĄCZNA WARTOŚĆ 25000(DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ELŻBIETA EWA KOZUB
Wspólnik
2008-03-14
2010-02-02
50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 500 ZŁ KAŻDY,ŁĄCZNA WARTOŚĆ 25000(DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
KINGA EKERT
Wspólnik
2010-02-02
2021-12-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25 000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
PIOTR EKERT
Wspólnik
2010-02-02
2021-12-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25 000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ-SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
JERZY SŁOMSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-03-14
2010-02-02
ELŻBIETA EWA KOZUB
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-03-14
2010-02-02
PIOTR EKERT
PREZES
2010-02-02
2021-12-21
KINGA EKERT
WICEPREZES
2010-02-02
2021-12-21
2008-03-14
2010-02-02
PĘDZICHÓW, 6, KRAKÓW, 31-152, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie