KRS 0000301539
NIP1231150668
REGON14140826900000
Nazwa"OHH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOHH
Data rejestracji 18 mar 2008 (17 lat temu) 18 mar 2008
Data usunięcia 02 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4754Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNETHI OANH LUU
Wspólnik
2008-03-18
2016-04-29
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁ
THANH LUU KIM
Wspólnik
2008-03-18
2016-04-29
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000 ZŁ
BA CHUONG THAI
Wspólnik
2016-04-29
2023-02-02
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
THI OANH LUU
PREZES ZARZĄDU
2008-03-18
2016-04-29
THI MINH HANH LE
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-03-18
2016-04-29
BA CHUONG THAI
PREZES ZARZĄDU
2016-04-29
2023-02-02
2008-03-18
2015-03-31
NADRZECZNA, 3F, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
2015-03-31
2018-09-13
NADRZECZNA, 3B, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie