KRS 0000301517
NIP3020000387
REGON32049217100000
NazwaGLÄSERNE MOLKEREI GMBH (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE
Krótka nazwaGLÄSERNE MOLKEREI GMBH (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaGLÄSERNE MOLKEREI GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG
Data rejestracji 17 mar 2008 (17 lat temu) 17 mar 2008
Data usunięcia 01 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres 54A, JUCHOWO, 78-446, SULINOWO, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego MEIERWEG, 1, DECHOW, 19217, DECHOW, NIEMCY
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW #1086Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #1042Z PRODUKCJA MARGARYNY I PODOBNYCH TŁUSZCZÓW JADALNYCH #1082Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCHDIRK FRICKE
Prokurent
2018-05-11
2018-10-01
PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
FRANK WETTERICH
Prokurent
2018-05-11
2018-10-01
PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
CHRISTOPH WITZENHAUSEN
Prokurent
2018-05-11
2018-10-01
PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
THOMAS KRÖBER
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2008-03-17
2012-08-01
UNDINE KÜHLE
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2012-08-01
2018-10-01
PETER KNOPP
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2012-08-01
2018-10-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ NIEGO SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM.
HUBERT BÖHMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-17
2018-05-11
MICHAEL MÜLLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-17
2018-05-11
1954-06-04
KLAUS FRERICKS
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-05-11
2018-10-01
PETER KNOPP
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-05-11
2018-10-01
MARCO SCHMIDT
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-05-11
2018-10-01
1967-01-19
2008-03-17
2018-05-11
GLÄSERNE MEIEREI GMBH (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE
2017-09-18
2017-10-02
GLÄSERNE MEIEREI GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG
2017-10-02
2017-10-04
GLÄSERNE MEIEREI GESELLSCHAFT MIT BESCHANKTER HAFTUNG
2017-10-04
2018-05-11
GLÄSERNE MEIEREI GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG
2008-03-17
2009-02-24
WIELKA ODRZAŃSKA, 28, SZCZECIN, 70-535, SZCZECIN, POLSKA
2009-02-24
2011-12-06
BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO, 24, SZCZECIN, 70-302, SZCZECIN, POLSKA
2008-03-17
2017-09-18
MEIEREIWEG, 1, UPAHL, 23936, UPAHL, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC
2017-09-18
2018-05-11
MEIEREIWEG, 1, UPAHL, 23936, UPAHL, NIEMCY
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie