KRS 0000301299
NIP8652485708
REGON18031167700000
NazwaMTZ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMTZ NIERUCHOMOŚCI
Data rejestracji 11 mar 2008 (17 lat temu) 11 mar 2008
Data usunięcia 09 lis 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JANA PAWŁA II, 25 A, STALOWA WOLA, 37-450, STALOWA WOLA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIEMICHAŁ TADEUSZ ZAWÓŁ
Wspólnik
2008-03-11
2010-11-09
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ
JACEK WALDEMAR CHOLEWA
Wspólnik
2008-03-11
2010-11-09
40 IDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000 ZŁ
HANNA ELŻBIETA ONISK BORZĘCKA
Wspólnik
2008-03-11
2010-11-09
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
JACEK WALDEMAR CHOLEWA
Likwidator
2009-09-25
2010-11-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MICHAŁ TADEUSZ ZAWÓŁ
PREZES ZARZĄDU
2008-03-11
2009-09-25
JACEK WALDEMAR CHOLEWA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-03-11
2009-09-25
HANNA ELŻBIETA ONISK BORZĘCKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-03-11
2009-09-25
2008-03-11
2009-09-25
MTZ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie