KRS 0000301195
NIP7792413967
REGON30081306000000
NazwaMARK AM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMARK AM INVEST
Data rejestracji 13 mar 2008 (17 lat temu) 13 mar 2008
Data usunięcia 10 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4647Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJPIOTR ROBIŃSKI
Wspólnik
2008-03-13
2013-05-28
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.000,00 ZŁ
TADEUSZ BANDOSZ
Wspólnik
2008-03-13
2013-05-28
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF NOWACKI
Wspólnik
2008-03-13
2017-01-18
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500,00 ZŁ
MACIEJ HUBERT BANDOSZ
Wspólnik
2013-05-28
2017-01-18
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500,00 ZŁ
ZBIGNIEW CHUDZICKI
Wspólnik
2013-05-28
2017-01-18
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
OLEKSANDR MEZHUIEV
Wspólnik
2017-01-18
2017-03-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
OLEKSII RAZBITSKYI
Wspólnik
2017-05-11
2018-02-20
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ
ARTEM MYKHALIUK
Wspólnik
2017-05-11
2018-02-20
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ
OLEKSII SAMOILENKO
Wspólnik
2017-03-24
2018-02-20
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ
VLADYSLAV OSTROVSKYI
Wspólnik
2017-05-11
2018-02-20
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ
KRZYSZTOF NOWACKI
Prokurent
2008-03-13
2017-01-18
PROKURA SAMODZIELNA
TADEUSZ BANDOSZ
Prokurent
2008-03-13
2013-05-28
PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA W TEN SPOSÓB, ŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, W TYM DO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI, NIEZBĘDNE JEST KAŻDORAZOWO ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW.
PIOTR ROBIŃSKI
Prokurent
2008-03-13
2013-05-28
PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA W TEN SPOSÓB, ŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, W TYM DO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI, NIEZBĘDNE JEST KAŻDORAZOWO ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
JOSEPH MUWANZI
PREZES ZARZĄDU
2018-02-20
2021-06-10
JANUSZ PRYMOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2008-03-13
2013-05-28
ZBIGNIEW CHUDZICKI
PREZES ZARZĄDU
2013-05-28
2015-10-19
TOMASZ RYSZCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-10-19
2017-01-18
OLEKSANDR MEZHUIEV
PREZES ZARZĄDU
2017-01-18
2017-03-24
OLEKSII SAMOILENKO
PREZES ZARZĄDU
2017-03-24
2018-02-20
2008-03-13
2017-01-18
"BANDBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-03-13
2013-05-28
BRZASK, 3, POZNAŃ, 60-369, POZNAŃ, POLSKA
2013-05-28
2015-10-19
DRUŻYNOWA, 5, POZNAŃ, 61-483, POZNAŃ, POLSKA
2015-10-19
2017-01-18
UL. ROMANA MAYA, 1, POZNAŃ, 61-371, POZNAŃ, POLSKA
2017-01-18
2018-12-19
UL. BÓŻNICZA, 15, POZNAŃ, 61-751, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie