KRS 0000301168
NIP6792937859
REGON12049963000000
NazwaKJK GRUPA INWESTYCYJNA KRZYSZTOF ZAWADZKI, JERZY LIGĘZA, KRZYSZTOF WANAT I KJK GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaKJK GRUPA INWESTYCYJNA KRZYSZTOF ZAWADZKI, JERZY LIGĘZA, KRZYSZTOF WANAT I KJK GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -
Data rejestracji 11 mar 2008 (17 lat temu) 11 mar 2008
Data usunięcia 16 sty 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres DOMAGAŁY, 23A, KRAKÓW, 30-741, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6792937859
data rejestracji 17 lip 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 22 kwi 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAKRZYSZTOF MARIAN ZAWADZKI
Wspólnik
2008-03-11
2009-01-16
JERZY JANUSZ LIGĘZA
Wspólnik
2008-03-11
2009-01-16
KRZYSZTOF ROBERT WANAT
Wspólnik
2008-03-11
2009-01-16
Wspólnik
2008-06-06
2009-01-16
12061455100000
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.PRAWO WSPÓLNIKA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI. WSPÓLNICY POSTANAWIAJĄ,IŻ W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI, SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ BĘDĄ WSZYSCY WSPÓLNICY DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
JERZY JANUSZ LIGĘZA
Członek Organu Reprezentacji
2008-03-11
2009-01-16
KRZYSZTOF ROBERT WANAT
Członek Organu Reprezentacji
2008-03-11
2009-01-16
KRZYSZTOF MARIAN ZAWADZKI
Członek Organu Reprezentacji
2008-03-11
2009-01-16
2008-03-11
2008-06-06
KJK GRUPA INWESTYCYJNA KRZYSZTOF ZAWADZKI,JERZY LIGĘZA,KRZYSZTOF WANAT-SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie