KRS 0000301051
NIP5252416369
REGON14127928600000
NazwaMGM PROPERTIES INTERNATIONAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMGM PROPERTIES INTERNATIONAL POLSKA
Data rejestracji 28 kwi 2008 (16 lat temu) 28 kwi 2008
Data usunięcia 13 wrz 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JANA PAWŁA II, 80, WARSZAWA, 00-175, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#641 DZIAŁALNOŚĆ POCZTY I KURIERÓW #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #55 HOTELE I RESTAURACJE #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #S POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAPAWEŁ HENRYK CIOCH
Wspólnik
2008-04-28
2020-04-27
28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ W WYSOKOĄCI 14.000 ZŁOTYCH
MACIEJ DOMAŃSKI
Wspólnik
2008-04-28
2024-09-13
29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.500 ZŁOTYCH
WOJCIECH PIOTR PIROŻEK
Wspólnik
2008-04-28
2024-09-13
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500 ZŁOTYCH
BARBARA CIOCH
Wspólnik
2008-04-28
2024-09-13
38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.000,00 ZŁ
CEZARY KONRAD JAROCKI
Wspólnik
2008-04-28
2024-09-13
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁACZNIE
MACIEJ DOMAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-28
2024-09-13
WOJCIECH PIOTR PIROŻEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-28
2024-09-13
CEZARY KONRAD JAROCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-28
2024-09-13
BARBARA CIOCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-28
2024-09-13
PAWEŁ HENRYK CIOCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-28
2020-04-27
2008-04-28
2008-07-29
MGM PROPERTIES INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie