KRS 0000300919
NIP1990072274
REGON16018328400000
NazwaMTB KRAPKOWICE
Krótka nazwaMTB KRAPKOWICE
Data rejestracji 07 mar 2008 (17 lat temu) 07 mar 2008
Data usunięcia 04 mar 2019 04 mar 2019
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres PUŁASKIEGO, 4A, KRAPKOWICE, 47-300, KRAPKOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACHLESZEK TADEUSZ WITT
Likwidator
2018-10-30
2019-03-04
SŁAWOMIR RYSZARD MICHALIK
Likwidator
2018-10-30
2019-03-04
ANDRZEJ BOLESŁAW MATUSZ
Członek Organu Nadzoru
2008-03-07
2011-05-05
WERONIKA GUCMAN
Członek Organu Nadzoru
2008-03-07
2011-05-05
KAROL FUHRMANN
Członek Organu Nadzoru
2011-05-05
2016-04-19
SŁAWOMIR MĘDRECKI
Członek Organu Nadzoru
2011-05-05
2016-04-19
GRZEGORZ FRANCISZEK MEHLICH
Członek Organu Nadzoru
2016-04-19
2019-03-04
ARKADIUSZ JERZY WYTRWAŁ
Członek Organu Nadzoru
2016-04-19
2019-03-04
GRZEGORZ KRZYSZTOF CZMIELEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-04-19
2019-03-04
PRZEMYSŁAW DĄBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-03-07
2016-04-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA I SKŁADANIA INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI W SZCZEGÓLNOŚCI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
ARTUR ROBERT MOSSAKOWSKI
PREZES
2008-03-07
2016-04-19
ARTUR ROBERT MOSSAKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-04-19
2018-10-30
SŁAWOMIR RYSZARD MICHALIK
WICEPREZES
2008-03-07
2016-04-19
SŁAWOMIR RYSZARD MICHALIK
PREZES ZARZĄDU
2016-04-19
2018-10-30
GRZEGORZ FRANCISZEK MEHLICH
SKARBNIK
2008-03-07
2016-04-19
LESZEK TADEUSZ WITT
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-07
2016-04-19
LESZEK TADEUSZ WITT
SKARBNIK
2016-04-19
2018-10-30
KRZYSZTOF PAWEŁ BĄCZKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-07
2016-04-19
KRZYSZTOF PAWEŁ BĄCZKIEWICZ
WICEPREZES
2016-04-19
2018-10-30
SŁAWOMIR ARKADIUSZ MĘDRECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-04-19
2018-10-30
2008-03-07
2011-05-05
OLIMPIJSKA, 1, KRAPKOWICE, 47-303, KRAPKOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie