KRS 0000300661
REGON30076192000000
NazwaMETROBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMETROBOX
Data rejestracji 06 mar 2008 (17 lat temu) 06 mar 2008
Data usunięcia 17 sie 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DAKOWY SUCHE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 235000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #5247 SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #7320 USŁUGI BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE EKONOMII #7440Z REKLAMA #9231 PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA NAGRAŃ FONOGRAFICZNYCHPRZEMYSŁAW STAWICKI
Wspólnik
2008-03-06
2012-06-11
490 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 115 150,00 ZŁ
WŁODZIMIERZ PRĘTKI
Wspólnik
2008-03-06
2010-11-16
510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 119 850,00 ZŁ
URSZULA STECKA
Wspólnik
2010-11-16
2012-06-11
510 UDZIAŁÓW PO 235,00 ZŁ. KAŻDY ŁĄCZNIE 119.850,00 ZŁ.
ANDRZEJ KACZMAREK
Wspólnik
2012-06-11
2017-08-17
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 235.000 ZŁ
PRZEMYSŁAW JAN STAWICKI
Prokurent
2010-11-16
2012-06-11
PROKURA SAMOISTNA (SAMODZIELNA)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ KACZMAREK
PREZES ZARZĄDU
2012-06-11
2013-11-04
PRZEMYSŁAW STAWICKI
CZŁONEK JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU
2008-03-06
2010-11-16
JACEK PODLIPSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-11-16
2012-06-11
2008-03-06
2012-06-11
"METROPOLIA POZNAŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-03-06
2012-06-11
NOWOWIEJSKIEGO, 39, POZNAŃ, 61-733, POZNAŃ, POLSKA
2012-06-11
2015-07-16
BUKOWSKA, 11, DAKOWY SUCHE, 64-320, BUK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie