KRS 0000300375
NazwaSBS ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSBS ENERGIA
Data rejestracji 28 lut 2008 (17 lat temu) 28 lut 2008
Data usunięcia 11 lut 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZDROJOWA, 13, PRZERZECZYN - ZDRÓJ, 58-231, PRZERZECZYN - ZDRÓJ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#40 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ #45 BUDOWNICTWO #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #744 REKLAMAJACEK TADEUSZ SADOWSKI
Likwidator
2013-08-02
2015-02-11
KRZYSZTOF BRUDZYŃSKI
Likwidator
2013-08-02
2015-02-11
JULIAN SADEK
Likwidator
2013-08-02
2015-02-11
JACEK SADOWSKI
Wspólnik
2008-02-28
2015-02-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)
KRZYSZTOF BRUDZYŃSKI
Wspólnik
2008-02-28
2015-02-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JULIAN LESŁAW SADEK
Wspólnik
2008-02-28
2015-02-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
KRZYSZTOF BRUDZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-02-28
2013-08-02
JACEK SADOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-02-28
2013-08-02
JULIAN LESŁAW SADEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-02-28
2013-08-02
2008-02-28
2013-08-02
SBS ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie