KRS 0000300193
NIP9562221231
REGON34044057200000
NazwaSTOWARZYSZENIE AKADEMICKIE "AD ASTRA"
Krótka nazwaAKADEMICKIE "AD ASTRA"
Data rejestracji 27 lut 2008 (17 lat temu) 27 lut 2008
Data usunięcia 27 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres DEKERTA, 19, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #8510Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9001Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH #9002Z GOSPODAROWANIE ODPADAMIANNA MARIA NAPIÓRKOWSKA
Likwidator
2018-04-09
2023-04-27
DARIUSZ ŁUKASZ WANTOCH REKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-05-06
2010-04-01
NATALIA MAŁGORZATA WYSOCKA
Członek Organu Nadzoru
2008-05-06
2010-04-01
KATARZYNA ANNA PŁATEK
Członek Organu Nadzoru
2008-05-06
2010-04-01
ANNA CHMIEL
Członek Organu Nadzoru
2010-04-01
2012-07-09
HANNA POŚPIECH
Członek Organu Nadzoru
2010-04-01
2012-07-09
DOMINIKA BUDZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-04-01
2012-07-09
MATEUSZ PLECING
Członek Organu Nadzoru
2012-07-09
2014-01-28
NATALIA KOWALSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-07-09
2014-01-28
ANDRZEJ TOMASZ KRZEMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-07-09
2014-01-28
KINGA ELŻBIETA KOPYCIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-01-28
2015-02-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA I SKŁADANIA INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST PREZES SAMODZIELNIE LUB DWÓCH ZASTĘPCÓW ŁĄCZNIE.
DARIUSZ ANDRZEJ IWAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-05-06
2012-07-09
AGATA KOSOBUCKA
ZASTĘPCA
2008-05-06
2010-04-01
ANNA MARIA NAPIÓRKOWSKA
ZASTĘPCA
2008-05-06
2012-07-09
ANNA MARIA NAPIÓRKOWSKA
PREZES ZARZĄDU STOWARZYSZENIA
2012-07-09
2014-01-28
MAREK GRZYB
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-01
2010-12-14
KATARZYNA PIECHOTA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2010-12-14
2012-07-09
DOROTA BOJARSKA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA
2012-07-09
2014-01-28
MATEUSZ MUSIAŁ
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA
2012-07-09
2014-01-28
DARIUSZ ANDRZEJ IWAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-01-28
2018-04-09
KATARZYNA PIECHOTA
ZASTĘPCA PREZESA
2014-01-28
2018-04-09
2008-02-27
2018-04-09
STOWARZYSZENIE AKADEMICKIE "AD ASTRA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie