KRS 0000300174
NIP7162741374
REGON06033685100000
Nazwa"POLANDMAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOLANDMAT
Data rejestracji 26 lut 2008 (17 lat temu) 26 lut 2008
Data usunięcia 17 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BUKOWIŃSKA, 22, M.ST. WARSZAWA, 02-703, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO #C GÓRNICTWO I KOPALNICTWO #D PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE #F BUDOWNICTWO #G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #H HOTELE I RESTAURACJE #I TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ #J POŚREDNICTWO FINANSOWE #K OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #L DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #M EDUKACJA #N OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA #Q ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE #R DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ #S POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAKRZYSZTOF POLASIK
Prokurent
2008-12-22
2010-02-08
PROKURA SAMOISTNA
ROBERT PATRYK RYCHLIK
Prokurent
2010-02-08
2012-04-18
PROKURA SAMOISTNA
ARMAND JERZY KIERZKOWSKI
Wspólnik
2012-04-18
2022-02-17
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
ANDRZEJ JERZY MATUSZEWSKI
Wspólnik
2008-02-26
2008-05-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ.
ANETA ANNA SZMIGIELSKA
Wspólnik
2008-05-21
2012-04-18
100 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.
ARMAND JERZY KIERZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-04-18
2022-02-17
KRZYSZTOF POLASIK
PREZES ZARZĄDU
2008-02-26
2008-12-22
ARMAND JERZY KIERZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-12-22
2010-02-08
ANETA ANNA SZMIGIELSKA
PREZES ZARZĄDU
2010-02-08
2011-05-30
MATEUSZ ŚLICZNIAK
PREZES ZARZĄDU
2011-05-30
2012-02-21
ANETA ANNA SZMIGIELSKA
PREZES ZARZĄDU
2012-02-21
2012-04-18
2008-02-26
2010-02-08
22, OBLASY, 24-123, JANOWIEC, POLSKA
2010-02-08
2011-12-06
198A, OBLASY, 24-123, JANOWIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie