KRS 0000300069
NIP5252415594
REGON14125077900000
Nazwa"MAIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMAIA
Data rejestracji 25 lut 2008 (17 lat temu) 25 lut 2008
Data usunięcia 09 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BORUTY, 20, ZGIERZ, 95-100, ZGIERZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252415594
data rejestracji 07 sty 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 09 lip 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #55 HOTELE I RESTAURACJE #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAMARIOLA KRYSTYNA PIETRZYK
Wspólnik
2008-02-25
2020-07-09
1.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600.000,00 PLN
ADAM WIESŁAW PIETRZYK
Wspólnik
2008-02-25
2018-08-31
4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000,00 PLN
TOMASZ PIETRZYK
Wspólnik
2008-02-25
2020-07-09
4.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.400.000,00 ZŁ
JOANNA MARIA PIETRZYK
Wspólnik
2008-02-25
2020-07-09
4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁ
ADAM WIESŁAW PIETRZYK
Prokurent
2011-10-04
2020-01-13
PROKURA SAMOISTNA
WOJCIECH ZBIGNIEW JURZYK
Prokurent
2011-10-04
2020-01-13
PROKURA SAMOISTNA
MARIOLA KRYSTYNA PIETRZYK
Likwidator
2020-01-13
2020-07-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
TOMASZ PIETRZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-09-22
2020-01-13
WOJCIECH ZBIGNIEW JURZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-25
2011-10-04
ADAM WIESŁAW PIETRZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-25
2011-10-04
MARIOLA KRYSTYNA PIETRZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-25
2017-09-22
2008-02-25
2020-01-13
"MAIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-02-25
2012-10-23
DŁUGA, 29, WARSZAWA, 00-238, WARSZAWA, POLSKA
2012-10-23
2018-11-08
AL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 36, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie