KRS 0000299858
NIP7272721556
REGON10049866900000
NazwaSTOWARZYSZENIE "KLUB MIŁOŚNIKÓW SUZUKI"
Krótka nazwaKLUB MIŁOŚNIKÓW SUZUKI
Data rejestracji 25 lut 2008 (17 lat temu) 25 lut 2008
Data usunięcia 18 gru 2023 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres PRZĘDZALNIANA, 20, ŁÓDŹ, 90-034, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#1822A PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA MĘŻCZYZN I CHŁOPCÓW POZOSTAŁA #1822B PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA KOBIET I DZIEWCZĄT POZOSTAŁA #1823Z PRODUKCJA BIELIZNY #1824Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2214Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5263B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7440Z REKLAMA #7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9304Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJDARIUSZ CIWIS
Członek Organu Nadzoru
2008-02-25
2010-05-27
ŁUKASZ STANISŁAW BURKOT
Członek Organu Nadzoru
2008-02-25
2010-05-27
ANDRZEJ PIOTR SKOMOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-02-25
2010-05-27
DARIUSZ MENDLA
Członek Organu Nadzoru
2010-05-27
2023-12-18
GRZEGORZ GĘBICKI
Członek Organu Nadzoru
2010-05-27
2016-05-04
MICHAŁ PIOTR BEŁC
Członek Organu Nadzoru
2010-05-27
2016-05-04
RAFAŁ BROCIEK
Członek Organu Nadzoru
2016-05-04
2023-12-18
PIOTR KOWALSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-05-04
2023-12-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, W SZCZEGÓLNOŚCI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE, W TYM PREZESA LUB JEDNEGO Z VICEPREZESÓW. W POZOSTAŁYCH SPRAWACH ZARZĄD MOŻE BYŻ REPREZENTOWANY JEDNOOSOBOWO PRZEZ PREZESA LUB UPOWAŻNIONEGO UCHWAŁĄ ZARZĄDU INNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
PIOTR HENRYK PAWŁOWICZ
PREZES
2008-02-25
2012-11-05
ZBIGNIEW WŁODZIMIERZ JACHIMOWSKI
VICE-PREZES
2008-02-25
2010-05-27
DARIUSZ PIOTR PASTOR
VICE-PREZES
2008-02-25
2012-11-05
DARIUSZ PIOTR PASTOR
PREZES
2012-11-05
2016-05-04
MAŁGORZATA BOŻENA TOKARCZYK
SKARBNIK
2008-02-25
2012-11-05
ELŻBIETA SZCZODRAK
SEKRETARZ
2008-02-25
2010-05-27
ARTUR RYSZARD DUDA
SEKRETARZ
2010-05-27
2023-12-18
JAROSŁAW PIOTR CHUDZICKI
V-CE PREZES
2010-05-27
2023-12-18
MARIAN LUBIENIECKI
V-CE PREZES
2012-11-05
2016-05-04
KATARZYNA AGNIESZKA KOWALCZYK
SKARBNIK
2012-11-05
2016-05-04
2008-02-25
2008-03-31
WIĘCKIWSKIEGO, 43/45, ŁÓDŹ, 90-734, ŁÓDŹ, POLSKA
2008-03-31
2012-11-05
WIĘCKOWSKIEGO, 43/45, ŁÓDŹ, 90-734, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie