KRS 0000299812
NIP8951905377
REGON02069624000000
NazwaGRASSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGRASSKO
Data rejestracji 21 lut 2008 (17 lat temu) 21 lut 2008
Data usunięcia 27 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KIEŁCZOWSKA, 67, WROCŁAW, 51-315, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8951905377
data rejestracji 01 mar 2008
status Czynny
19150017931217900563950000
SANPL 35 Oddział we Wrocławiu
Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#16 PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5224 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWATOMASZ MAREK SKOCZYLAS
Beneficjent
PAWEŁ GRABKA
reprezentant
TOMASZ MAREK SKOCZYLAS
reprezentant
PAWEŁ GRABKA
Beneficjent
TOMASZ MAREK SKOCZYLAS
Wspólnik
2008-02-21
2019-09-27
500 (PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
PAWEŁ GRABKA
Wspólnik
2008-02-21
2019-09-27
500 (PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
TOMASZ MAREK SKOCZYLAS
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
PAWEŁ GRABKA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO REPREZENTACJA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
TOMASZ MAREK SKOCZYLAS
PREZES ZARZĄDU
2008-02-21
2019-09-27
PAWEŁ GRABKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-02-21
2019-09-27
2008-02-21
2008-03-05
KIEŁCZOWSKA, 67, WROCŁAW, 51-315, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie