KRS 0000299566
NIP9471951159
REGON10048251000000
NazwaVICOLOR WIESIOŁOWSKI COCULLA SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaVICOLOR WIESIOŁOWSKI COCULLA
Data rejestracji 25 lut 2008 (17 lat temu) 25 lut 2008
Data usunięcia 10 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres POJEZIERSKA, 95, ŁÓDŹ, 91-342, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9471951159
data rejestracji 10 mar 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 10 sty 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #469 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #465 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJCLAUDIA COCULLA
Beneficjent
JERZY WIESIOŁOWSKI
reprezentant
CLAUDIA COCULLA
reprezentant
JERZY WIESIOŁOWSKI
Beneficjent
JERZY WIESIOŁOWSKI
Wspólnik
2008-02-25
2022-01-10
JAROSŁAW TOMASZ TUREK
Wspólnik
2008-02-25
2015-11-06
KRZYSZTOF PIOTR MADEJ
Wspólnik
2008-02-25
2015-11-06
Wspólnik
2015-11-06
2021-06-28
59051759400000
CLAUDIA COCULLA
Wspólnik
2021-06-28
2022-01-10
CLAUDIA COCULLA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
JERZY WIESIOŁOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO.
JERZY WIESIOŁOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2008-02-25
2022-01-10
JAROSŁAW TOMASZ TUREK
Członek Organu Reprezentacji
2008-02-25
2015-11-06
KRZYSZTOF PIOTR MADEJ
Członek Organu Reprezentacji
2008-02-25
2015-11-06
Członek Organu Reprezentacji
2015-11-06
2021-06-28
59051759400000
CLAUDIA COCULLA
Członek Organu Reprezentacji
2021-06-28
2022-01-10
2008-02-25
2015-11-06
"VICOLOR K. MADEJ" SPÓŁKA JAWNA
2015-11-06
2015-11-17
"VICOLOR ITALCKOLOR SP.Z O.O." SPÓŁKA JAWNA
2015-11-17
2021-06-28
"VICOLOR ITALCOLOR SP.Z O.O." SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie