KRS 0000299478
NIP7891696678
REGON30078331700000
Nazwa"MOTO CENTRUM PARK TECHNIKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMOTO CENTRUM PARK TECHNIKI
Data rejestracji 20 lut 2008 (17 lat temu) 20 lut 2008
Data usunięcia 22 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email IWONA-BLASZCZYK1@WP.PL
Dane podatkowe
NIP 7891696678
data rejestracji 08 lis 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 wrz 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5530A RESTAURACJE #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #7440Z REKLAMA #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEMIECZYSŁAW CZESŁAW DOPIERAŁA
Wspólnik
2008-02-20
2011-09-29
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.500 ZŁ
IWONA URSZULA BŁASZCZYK
Wspólnik
2011-09-29
2012-03-30
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 ZŁ
DARIUSZ DAWID PINKOSZ
Wspólnik
2011-09-29
2012-03-30
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ
ADRIAN CZERWIEŃ
Wspólnik
2012-03-30
2016-11-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000,00 ZŁ
RAFAŁ ANTONI SZYMAŃSKI
Wspólnik
2016-11-25
2022-04-22
94 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.000,00 ZŁ
ZENON PANKRACY MATUSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-02-20
2010-07-01
RAFAŁ ANTONI SZYMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-02-20
2022-04-22
JAROSŁAW KRZYSZTOF WOJTKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2008-02-20
2010-07-01
MONIKA SKIBICKA
Członek Organu Nadzoru
2016-11-25
2022-04-22
MIECZYSŁAW CZESŁAW DOPIERAŁA
Członek Organu Nadzoru
2010-07-01
2011-09-29
WŁODZIMIERZ KAZIMIERZ GOSTYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-07-01
2022-04-22
IWONA URSZULA BŁASZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2011-09-29
2016-11-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWY
DARIUSZ DAWID PINKOSZ
PREZES ZARZĄDU
2011-09-29
2012-03-30
ADRIAN CZERWIEŃ
PREZES ZARZĄDU
2012-03-30
2016-11-25
IWONA URSZULA BŁASZCZYK
PREZES ZARZĄDU
2016-11-25
2022-04-22
MIECZYSŁAW CZESŁAW DOPIERAŁA
PREZES ZARZĄDU
2008-02-20
2010-07-01
JAROSŁAW KRZYSZTOF WOJTKOWIAK
PREZES ZARZĄDU
2010-07-01
2011-09-29
2008-02-20
2010-07-01
TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 20, WRZEŚNIA, 62-300, WRZEŚNIA, POLSKA
2010-07-01
2011-09-29
HUTNICZA, 3, CHEŁM, 22-100, CHEŁM, POLSKA
2011-09-29
2015-03-12
ŚWIĘTY MARCIN, 69, POZNAŃ, 61-808, POZNAŃ, POLSKA
2015-03-12
2016-11-25
POZNAŃ, POLSKA
2016-11-25
2019-02-13
UL. NARAMOWICKA, 217B, POZNAŃ, 61-611, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie