KRS 0000298919
NIP1070023099
REGON14133484900000
NazwaPOLISH HOTEL MANAGEMENT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOLISH HOTEL MANAGEMENT COMPANY
Data rejestracji 12 lut 2008 (17 lat temu) 12 lut 2008
Data usunięcia 16 mar 2017 16 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POLECZKI, 31, WARSZAWA, 02-822, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 409900,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #472 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #476 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAJOAO MIGUEL GOMES RODRIGUES
Wspólnik
2008-02-12
2008-06-27
125 (STO DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET)
HELDER ANDRADE DOS SANTOS
Wspólnik
2008-02-12
2012-03-23
250 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY)
MIGUEL MARIA FELIX DA COSTA
Wspólnik
2008-02-12
2011-02-17
125 (STO DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET)
ESSI INVESTIMENTOS SGPS S.A.
Wspólnik
2008-06-27
2012-03-23
125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁOTYCH
SLIL - SOCIEDADE GESTORA DA PARTICIPAÇOES SOCIAIS SOCIEDADE ANONIMA
Wspólnik
2011-02-17
2012-03-23
125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2012-03-23
2017-03-16
4.099 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 409.900,00 ZŁOTYCH
14133513900000
JOSE MIGUEL ESTEVES MARTINS
Prokurent
2012-03-23
2013-08-26
PROKURA ŁĄCZNA
SARA DE ALMEIDA AZEVEDO F.C.B. DE BEGONHA
Prokurent
2015-06-11
2016-01-26
1973-10-10
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JOSÉ MIGUEL ESTEVES MARTINS
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-08-26
2016-01-26
SARA DE ALMEIDA AZEVEDO F.C.B. DE BEGONHA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-01-26
2017-03-16
1973-10-10
HELDER ANDRADE DOS SANTOS
PREZES ZARZĄDU
2008-02-12
2013-08-26
JOAO MIGUEL GOMES RODRIGUES
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-12
2008-06-27
MIGUEL MARIA FELIX DA COSTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-12
2013-08-26
CHRISTIAN GEORGES JACQUES MINZOLINI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-06-27
2013-08-26
CHRISTIAN GEORGES JACQUES MINZOLINI
PREZES ZARZĄDU
2013-08-26
2017-03-16
PAULO JOSE LAMEIRAS MARTINS
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-06-27
2013-08-26
2008-02-12
2008-06-27
KWITNĄCEJ AKACJI, 14, WARSZAWA, 04-817, WARSZAWA, POLSKA
2008-06-27
2009-06-18
AL.JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
2009-06-18
2012-06-15
RAJSKA, 6, WARSZAWA, 02-654, WARSZAWA, POLSKA
2012-06-15
2014-10-07
ZŁOTA, 59, WARSZAWA, 00-120, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie