KRS 0000298367
NIP5591983757
REGON34042629900000
Nazwa"RADOŚĆ DZIECKA"
Krótka nazwaRADOŚĆ DZIECKA
Data rejestracji 01 lut 2008 (17 lat temu) 01 lut 2008
Data usunięcia 29 lut 2016 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres 35, SIEROSŁAW, 86-140, DRZYCIM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#853 OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA #7440Z REKLAMA #7487 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7131Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #9234Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9304Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7485Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMIDANIEL TADEUSZ WIŚNIEWSKI
Likwidator
2014-05-06
2016-02-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
TADEUSZ GAJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-01
2014-05-06
DANIEL TADEUSZ WIŚNIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-01
2014-05-06
MAŁGORZATA KEMPCZYK
PREZES ZARZĄDU
2008-02-01
2014-05-06
2008-02-01
2014-05-06
"RADOŚĆ DZIECKA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie