KRS 0000298219
REGON14133934400000
NazwaSTOWARZYSZENIE WARSZAWSKI FESTIWAL PROJEKTOWANIA
Krótka nazwaWARSZAWSKI FESTIWAL PROJEKTOWANIA
Data rejestracji 31 sty 2008 (17 lat temu) 31 sty 2008
Data usunięcia 22 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres SIENNA, 93, WARSZAWA, 00-815, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (60)
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2214Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2224Z SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #2232Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5224Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH #5227B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #5247A SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK #5247B SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #5248E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5250Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH #5261Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5540Z BARY #5551Z STOŁÓWKI #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7140Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7222Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7310H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE KULTUROZNAWSTWA I SZTUK PIĘKNYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7420C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8022E POZOSTAŁE ŚREDNIE SZKOŁY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I ZAWODOWE #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9112Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH #9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9212Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9213Z PROJEKCJA FILMÓW #9231E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH #9231F DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY #9232Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #9233Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI #9240Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #9252B OCHRONA ZABYTKÓW #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAPIOTR KAMIL BIAŁECKI
Członek Organu Nadzoru
2008-01-31
2018-10-02
PIOTR PAWEŁ LANGE
Członek Organu Nadzoru
2008-01-31
2022-08-22
PIOTR KOWALSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-01-31
2022-08-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
MAREK KAWECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-01-31
2018-10-02
BARBARA TERESA LOREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-01-31
2022-08-22
ELŻBIETA ZOFIA KRUSIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-01-31
2018-10-02
ROBERT ILASZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-01-31
2022-08-22
MACIEJ STACHURSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-01-31
2022-08-22
GRAŻYNA DRAŻBA DERDEJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-01-31
2022-08-22
2008-01-31
2008-03-11
BIAŁOSTOCKA, 22, WARSZAWA, 03-071, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie