KRS 0000298068
NIP5272563837
REGON14123513600000
Nazwa"BLUE MEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBLUE MEDIA
Data rejestracji 04 lut 2008 (17 lat temu) 04 lut 2008
Data usunięcia 04 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZŁOTA, 61, WARSZAWA, 00-819, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJTOMASZ PIOTR CIEŚLIK
Wspólnik
2008-02-04
2015-01-26
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
DARIUSZ WARCABA
Wspólnik
2008-02-04
2018-10-25
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁOTYCH
DANIEL DAROWICKI
Wspólnik
2008-02-04
2009-07-03
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁOTYCH
DARIUSZ STANISŁAW SZAFRAŃSKI
Wspólnik
2013-02-12
2015-01-26
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁOTYCH
PATRYK DOBROLIŃSKI
Wspólnik
2018-10-25
2023-04-04
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ I PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA).
TOMASZ PIOTR CIEŚLIK
PREZES ZARZĄDU
2008-02-04
2013-02-12
TOMASZ PIOTR CIEŚLIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-02-12
2015-01-26
DARIUSZ WARCABA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-02-04
2013-02-12
DARIUSZ WARCABA
PREZES ZARZĄDU
2013-02-12
2018-10-25
DANIEL DAROWICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-02-04
2009-07-03
XIAOJIN HE
PREZES ZARZĄDU
2018-10-25
2023-04-04
2008-02-04
2013-02-12
"TWOJE 4X4" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-02-04
2009-07-03
WALICÓW, 11, WARSZAWA, 00-851, WARSZAWA, POLSKA
2009-07-03
2018-10-25
ROTY, 34, WARSZAWA, 04-420, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie