KRS 0000297915
NIP1070008711
REGON14123843600000
NazwaFARMA WIATROWA KRZĘCIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaFARMA WIATROWA KRZĘCIN
Data rejestracji 04 lut 2008 (17 lat temu) 04 lut 2008
Data usunięcia 15 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WILLIAMA HEERLEINA LINDLEYA, 16, WARSZAWA, 02-013, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1070008711
data rejestracji 17 sty 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 wrz 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIKACPER KOSTRZEWA
Beneficjent
RUDOLF ANDREAS VAN WEERDENBURG
Beneficjent
1984-09-29
GERT-JAN DE BRUIJN
Beneficjent
1985-03-28
MAŁGORZATA KOSTRZEWA
Beneficjent
DANIEL GUNTER VON PREYSS
reprezentant
1963-09-06
LIGIA DELFINA FREYTER-KOPANCZYK
reprezentant
DAVID TRAFFORD-ROBERTS
Beneficjent
1965-08-02
ROGER VON POORTVLIET
Beneficjent
1972-03-26
RENERGYS DEVELOPMENT AG
Wspólnik
2008-02-04
2009-10-05
990 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500 ZŁOTYCH
EOLIA RENEWABLES AG
Wspólnik
2009-10-05
2012-01-17
990 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,00 ZŁOTYCH
IMPAX POLISH WIND HOLDINGS BV.
Wspólnik
2012-01-17
2020-09-15
1010 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.500,00 ZŁOTYCH
KACPER KOSTRZEWA
Beneficjent
REPREZENTANT SYNDYKA
RUDOLF ANDREAS VAN WEERDENBURG
Beneficjent
POSIADANIE STANOWISKA KIEROWNICZEGO W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100 % UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI Z O.O.
GERT-JAN DE BRUIJN
Beneficjent
POSIADANIE STANOWISKA KIEROWNICZEGO W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100 % UDZIAŁÓW ZGŁASZENEJ SPÓŁKI Z O.O.
MAŁGORZATA KOSTRZEWA
Beneficjent
SYNDYK
DAVID TRAFFORD-ROBERTS
Beneficjent
POSIADANIE STANOWISKA KIEROWNICZEGO W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100 % UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI SP.Z O.O.
ROGER VON POORTVLIET
Beneficjent
POSIADANIE STANOWISKA KIEROWNICZEGO W SPOLCE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100 % UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI SP.Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
MARK JONES
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-11
2009-10-05
SABINE DUYFJES
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-11
2009-10-19
1972-06-03
ANGEL HERNANDEZ DEL TESO
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-10-05
2011-09-29
FERMIN MATESANZ POSTIGO
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-10-19
2012-01-17
VICTOR EDWARD JUTTMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-01-17
2017-01-12
LIGIA DELFINA FREYTER
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-01-17
2020-09-15
DANIEL GUNTER VON PREYSS
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-01-12
2020-09-15
1963-09-06
ARMIN MARKUS LESSER
PREZES ZARZĄDU
2008-02-04
2008-09-11
2008-02-04
2012-02-29
RENERGYS KRZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-02-29
2018-06-27
FARMA WIATROWA KRZĘCIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-02-04
2011-07-29
AL. JANA PAWŁA II, 80, WARSZAWA, 00-175, WARSZAWA, POLSKA
2012-04-03
2015-10-22
CHŁODNA, 51, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
2015-10-22
2017-12-29
UL. INFLANCKA, 4A, WARSZAWA, 00-189, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie