KRS 0000297784
NIP9512240628
REGON14128112000000
Nazwa"TRADE & CONSULT LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTRADE & CONSULT LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 24 sty 2008 (17 lat temu) 24 sty 2008
Data usunięcia 29 sie 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres NOWA, 6, STARA IWICZNA, 05-500, PIASECZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#3212Z PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWCEZARY MACIEJ ŚLIWIŃSKI
Wspólnik
2008-01-24
2017-08-29
TADEUSZ MAREK ŚLIWIŃSKI
Wspólnik
2008-01-24
2016-04-20
PAWEŁ RAFAŁ CHRZANOWSKI
Wspólnik
2008-01-24
2013-10-28
Wspólnik
2008-01-24
2017-08-29
00219531500000
ANDRZEJ MICHAŁ ŚLIWIŃSKI
Wspólnik
2014-04-16
2017-08-29
CEZARY MACIEJ ŚLIWIŃSKI
Likwidator
2016-11-21
2017-08-29
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZOM. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. JEDYNY KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKI, "TRADE & CONSULT LTD." SPÓŁKA Z OGRANIGZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, REPREZENTOWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB 2 CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. CZŁONKAMI ZARZĄDU "TRADE & CONSULT LTD." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SĄ: 1) TADEUSZ MAREK ŚLIWIŃSKI 2) ANDRZEJ ŚLIWIŃSKI PREZESEM ZARZĄDU "TRADE & CONSULT LTD." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST: 3) CEZARY MACIEJ ŚLIWIŃSKI.
Członek Organu Reprezentacji
2008-01-24
2016-11-21
00219531500000
2008-01-24
2016-11-21
"TRADE & CONSULT LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2008-01-24
2013-01-07
KUBICKIEGO, 9, WARSZAWA, 02-954, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie