KRS 0000297692
NIP7251976311
REGON10050465400000
Nazwa"FORAUDIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFORAUDIT
Data rejestracji 18 mar 2008 (17 lat temu) 18 mar 2008
Data usunięcia 14 paź 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POMORSKA, 40, ŁÓDŹ, 91-408, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7251976311
data rejestracji 01 sie 2008
status Czynny
16109027050000000109364444
SANPL 1 Oddział w Łodzi
al. Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEJOLANTA ELŻBIETA PRUSKA
Beneficjent
BARBARA ALICJA TWOREK
Beneficjent
BARBARA ALICJA TWOREK
zgłaszający - członek zarządu
JOLANTA ELŻBIETA PRUSKA
zgłaszający - członek zarządu
BARBARA ALICJA TWOREK
Wspólnik
2008-03-18
2011-10-14
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500,00 ZŁOTYCH
WIESŁAWA ANNA POŻYCZKA
Wspólnik
2008-03-18
2011-10-14
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500,00 ZŁOTYCH
MAŁGORZATA BEATA WOŁOSZ
Wspólnik
2008-03-18
2011-10-14
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500,00 ZŁOTYCH
PIOTR JÓZEF BUJNOWICZ
Wspólnik
2008-03-18
2011-10-14
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500,00 ZŁOTYCH
JOLANTA ELŻBIETA PRUSKA
Wspólnik
2008-03-18
2011-10-14
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500,00 ZŁOTYCH
WALDEMAR ŚLIFIERZ
Wspólnik
2008-03-18
2011-10-14
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500,00 ZŁOTYCH
JOLANTA ELŻBIETA PRUSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BARBARA ALICJA TWOREK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO : PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO : DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
PIOTR JÓZEF BUJNOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2008-03-18
2011-10-14
JOLANTA ELŻBIETA PRUSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-03-18
2011-10-14
WALDEMAR ŚLIFIERZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-18
2011-10-14
BARBARA ALICJA TWOREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-18
2011-10-14
WIESŁAWA ANNA POŻYCZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-18
2011-10-14
MAŁGORZATA BEATA WOŁOSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-18
2011-10-14
2008-03-18
2011-10-14
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-03-18
2011-10-14
"FORAUDIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-03-18
2011-10-14
POMORSKA, 40, ŁÓDŹ, 91-408, ŁÓDŹ, POLSKA
2008-03-18
2011-10-14
5811Z - WYDAWANIE KSIĄŻEK
2008-03-18
2011-10-14
5814Z - WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
2008-03-18
2011-10-14
5819Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
2008-03-18
2011-10-14
6920Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
2008-03-18
2011-10-14
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2008-03-18
2011-10-14
7490Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2008-03-18
2011-10-14
8559B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie