KRS 0000297687
NIP7123102813
REGON06032547400000
Nazwa"MIASTO KOBIET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMIASTO KOBIET
Data rejestracji 23 sty 2008 (17 lat temu) 23 sty 2008
Data usunięcia 13 sie 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KAZIMIERZA WIELKIEGO, 8, LUBLIN, 20-611, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7123102813
data rejestracji 26 sty 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 lis 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #86 OPIEKA ZDROWOTNA #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAMAGDALENA WÓJCIK
Wspólnik
2008-01-23
2015-06-23
50 UDZIAŁÓW PO 2.000,00 ZŁ NA ŁĄCZNĄ WYSOKOŚĆ 100.000,00 ZŁ
PATRYCJA ANNA MIRSKA
Wspólnik
2008-01-23
2015-06-23
25 UDZIAŁÓW PO 2.000,00 ZŁ NA ŁĄCZNĄ WYSOKOŚĆ 50.000,00 ZŁ
MARGERYTA LUIZA KORGUL
Wspólnik
2008-01-23
2015-06-23
25 UDZIAŁÓW PO 2.000,00 ZŁ NA ŁĄCZNĄ WYSOKOŚĆ 50.000,00 ZŁ
MIROSŁAW MAREK MARCINEK
Wspólnik
2015-06-23
2020-02-07
94 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 188.000 ZŁ
KALINA ELŻBIETA GRZESIUK
Wspólnik
2020-02-07
2024-08-13
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40000,00 ZŁ
MONIKA MARIA ŁOBAZIEWICZ
Wspólnik
2020-02-07
2024-08-13
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 160000,00 ZŁ
PATRYCJA ANNA MIRSKA
Prokurent
2008-01-23
2024-08-13
ODDZIELNA
MARGERYTA LUIZA KORGUL
Prokurent
2008-01-23
2024-08-13
ODDZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE, ZAŚ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE
KALINA ELŻBIETA GRZESIUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-02-07
2024-08-13
MONIKA MARIA ŁOBAZIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2020-02-07
2024-08-13
MAGDALENA WÓJCIK
PREZES ZARZĄDU
2008-01-23
2015-06-23
MIROSŁAW MAREK MARCINEK
PREZES ZARZĄDU
2015-06-23
2020-02-07
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie