KRS 0000297659
NIP5571663937
REGON34034344900000
NazwaCARBUDOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCARBUDOX
Data rejestracji 24 sty 2008 (17 lat temu) 24 sty 2008
Data usunięcia 04 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KS. CZ. LISSOWSKIEGO, 37, RYPIN, 87-500, RYPIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWYSTANISŁAW IGNATOWICZ
Wspólnik
2008-01-24
2014-10-29
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ.
ANDRZEJ ROBERT KARWOWSKI
Wspólnik
2008-01-24
2015-09-23
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000 ZŁOTYCH
EWA ZACHARENKO
Wspólnik
2008-01-24
2013-10-29
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
MARCIN ZACHARENKO
Wspólnik
2011-04-07
2013-10-29
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.000,00 ZŁ
EDYTA TOKARSKA
Wspólnik
2013-10-29
2014-10-29
16 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 16000 PLN
KAROL WITOLD OKOŃSKI
Wspólnik
2015-09-23
2019-09-04
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
KRZYSZTOF ARTUR PIOTROWSKI
Wspólnik
2015-07-15
2015-09-23
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40000 ZŁOTYCH
ANDRZEJ ROBERT KARWOWSKI
Prokurent
2012-02-21
2014-10-29
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI SKŁADA JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT.
ANDRZEJ ROBERT KARWOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-10-29
2015-07-15
EDYTA TOKARSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-10-29
2014-10-29
MARCIN ZACHARENKO
PREZES
2008-01-24
2013-10-29
KRZYSZTOF ARTUR PIOTROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-07-15
2015-09-23
KAROL WITOLD OKOŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-09-23
2017-01-20
2008-01-24
2014-10-29
"CARSEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-01-24
2012-02-21
1, HUTA PALĘDZKA, 88-300, MOGILNO, POLSKA
2012-02-21
2014-10-29
16, NOWA WIEŚ, 09-500, GOSTYNIN, POLSKA
2014-10-29
2015-09-23
WOJSKA POLSKIEGO, 43, GOSTYNIN, 09-500, GOSTYNIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie