KRS 0000297516
NIP7412055729
REGON28024475900000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "MIGTRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "MIGTRANS"
Data rejestracji 22 sty 2008 (17 lat temu) 22 sty 2008
Data usunięcia 04 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres --------------------------------------------------, ----------, MORĄG, ---------------, --------------------------------------------------, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMAŁGORZATA JOANNA ŚLAZIŃSKA
Wspólnik
2008-01-22
2018-09-04
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000ZŁ.
GRZEGORZ SŁAWOMIR ŚLAZIŃSKI
Wspólnik
2008-01-22
2018-09-04
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
GRZEGORZ SŁAWOMIR ŚLAZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-01-22
2013-10-24
JERZY ŚLAZIŃSKI
PREZES
2016-04-06
2018-09-04
2008-01-22
2013-04-11
PRZEMYSŁOWA, 18, MORĄG, 14-300, MORĄG, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie