KRS 0000297377
NIP9581607279
REGON22057011200000
NazwaINTERPRIS SZULC SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINTERPRIS SZULC
Data rejestracji 31 sty 2008 (17 lat temu) 31 sty 2008
Data usunięcia 13 lis 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. SZAŁWIOWA, 22, GDYNIA, 81-589, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#411 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #412 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4213 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #429 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWAALEKSANDRA MARIA SZULC
Wspólnik
2008-01-31
2017-11-13
BOGDAN PAWEŁ SZULC
Wspólnik
2008-01-31
2017-11-13
BOGDAN PAWEŁ SZULC
Likwidator
2017-03-23
2017-11-13
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST BOGDAN SZULC.
ALEKSANDRA MARIA SZULC
Członek Organu Reprezentacji
2008-01-31
2013-02-22
BOGDAN PAWEŁ SZULC
Członek Organu Reprezentacji
2013-02-22
2017-11-13
2008-01-31
2008-12-30
INTS SZULC SPÓŁKA JAWNA
2008-12-30
2017-03-23
INTERPRIS SZULC SPÓŁKA JAWNA
2008-01-31
2016-02-04
HUTNICZA, 34, GDYNIA, 81-061, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie