KRS 0000297154
NIP7811812238
REGON30073983600000
NazwaMUR-BUD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMUR-BUD POLSKA
Data rejestracji 17 sty 2008 (17 lat temu) 17 sty 2008
Data usunięcia 08 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZCZECIŃSKA, 17, WROCŁAW, 54-517, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHBOGDAN STANISŁAW KATAFIASZ
Wspólnik
2008-01-17
2012-06-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00ZŁ.
SŁAWOMIR PENO
Wspólnik
2012-06-25
2014-07-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
MARIAN JÓZEF MAZUR
Wspólnik
2014-07-23
2020-06-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, KTÓRY MOŻE DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE.
BOGDAN STANISŁAW KATAFIASZ
PREZES ZARZĄDU
2008-01-17
2012-06-25
SŁAWOMIR PENO
PREZES ZARZĄDU
2012-06-25
2014-07-23
MARIAN JÓZEF MAZUR
PREZES ZARZĄDU
2014-07-23
2015-11-04
2008-01-17
2012-06-25
STRAŻY LUDOWEJ, 15, POZNAŃ, 60-465, POZNAŃ, POLSKA
2012-06-25
2014-07-23
ŻEROMSKIEGO, 41, GNIEZNO, 62-200, GNIEZNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie