KRS 0000297111
NIP8513042918
REGON32046887600000
Nazwa"INVEST - R. REWAJ" SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaINVEST - R. REWAJ
Data rejestracji 31 sty 2008 (17 lat temu) 31 sty 2008
Data usunięcia 08 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres TANOWSKA, 20 A, POLICE, 72-010, POLICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8513042918
data rejestracji 29 lut 2008
status Czynny
07109025900000000135191196
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKSTEN KARE BERGMAN
Beneficjent
RYSZARD REWAJ
reprezentant
ANNE MARIE BERGMAN
Beneficjent
1966-12-18
RYSZARD WALEROWICZ
Wspólnik
2008-01-31
2014-04-28
PAWEŁ SIECIŃSKI
Wspólnik
2008-01-31
2014-04-28
RYSZARD REWAJ
Wspólnik
2008-01-31
2020-10-08
Wspólnik
2008-01-31
2020-10-08
32044574000000
STEN KARE BERGMAN
Beneficjent
POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE YTREVOLL HOLDING AS KTÓRA POSIADA 87% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ALUHAK SYSTEMS AS, KTÓRA POSIADA 83,32% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ALUHAK INVEST SPÓŁKA Z O.O.
ANNE MARIE BERGMAN
Beneficjent
POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE YTREVOLL HOLDING AS KTÓRA POSIADA 87% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ALUHAK SYSTEMS AS, KTÓRA POSIADA 83,32% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ALUHAK INVEST SPÓŁKA Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW LUB JEDNEGO WSPÓLNIKA I PROKURENTA. WSPÓLNIKA ALUHAK TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE STEN KARE BERGMAN PREZES ZARZĄDU. W IMIENIU ALUHAK TRADING SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OŚWIADCZENIA WOLI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
RYSZARD WALEROWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2008-01-31
2014-04-28
PAWEŁ SIECIŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2008-01-31
2014-04-28
RYSZARD REWAJ
Członek Organu Reprezentacji
2008-01-31
2020-10-08
Członek Organu Reprezentacji
2008-01-31
2020-10-08
32044574000000
2008-01-31
2008-05-13
SPÓŁDZIELCZA, 1, POLICE, 72-010, POLICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie