KRS 0000297107
NIP7821741072
REGON63091386200000
NazwaONE SUPPORT PAWEŁCZAK SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaONE SUPPORT PAWEŁCZAK
Data rejestracji 17 sty 2008 (17 lat temu) 17 sty 2008
Data usunięcia 17 mar 2022 17 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres WĘGLOWA, 1/3, POZNAŃ, 60-122, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7821741072
data rejestracji 01 kwi 2001
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 06 maj 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃJOLANTA PAWEŁCZAK
Wspólnik
2016-06-23
2022-03-17
LESZEK JERZY PAWEŁCZAK
Wspólnik
2008-01-17
2022-03-17
MACIEJ PAWEŁCZAK
Wspólnik
2008-01-17
2016-06-23
ŁUKASZ KASZTELAN
Wspólnik
2008-01-17
2010-12-31
KRZYSZTOF GROSZAK
Wspólnik
2011-05-23
2016-06-23
AGNIESZKA WANDEL
Wspólnik
2011-05-23
2016-06-23
JOLANTA PAWEŁCZAK
Beneficjent
LESZEK PAWEŁCZAK
Beneficjent
LESZEK PAWEŁCZAK
zgłaszający - wspólnik spółki
JOLANTA PAWEŁCZAK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
LESZEK PAWEŁCZAK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE
LESZEK JERZY PAWEŁCZAK
Członek Organu Reprezentacji
2008-01-17
2022-03-17
MACIEJ PAWEŁCZAK
Członek Organu Reprezentacji
2008-01-17
2016-06-23
ŁUKASZ KASZTELAN
Członek Organu Reprezentacji
2008-01-17
2010-12-31
KRZYSZTOF GROSZAK
Członek Organu Reprezentacji
2011-05-23
2016-06-23
AGNIESZKA WANDEL
Członek Organu Reprezentacji
2011-05-23
2016-06-23
JOLANTA PAWEŁCZAK
Członek Organu Reprezentacji
2016-06-23
2022-03-17
2008-01-17
2010-12-31
SOFT SERVICE PAWEŁCZAK KASZTELAN SPÓŁKA JAWNA
2010-12-31
2020-03-19
SOFT SERVICE PAWEŁCZAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie