KRS 0000296943
NIP9271900789
REGON08024096300000
Nazwa"ELTEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "W LIKWIDACJI"
Krótka nazwaELTEC
Data rejestracji 17 sty 2008 (17 lat temu) 17 sty 2008
Data usunięcia 09 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DWORCOWA, 2, DĄBRÓWKA WIELKOPOLSKA, 66-210, ZBĄSZYNEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2825Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNELESZEK PAWEŁ WOŚKO
Wspólnik
2008-01-17
2023-01-09
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10000,00; ZŁ
MICHAEL MEYER
Wspólnik
2008-01-17
2023-01-09
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10000,00; ZŁ
1954-03-13
NEVZAT AKMAN
Wspólnik
2008-01-17
2023-01-09
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15000,00; ZŁ
1968-08-24
YAKUP AKMAN
Wspólnik
2008-01-17
2023-01-09
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15000,00; ZŁ
1963-12-06
LESZEK PAWEŁ WOŚKO
Likwidator
2010-09-09
2023-01-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MICHAEL MEYER
PREZES ZARZĄDU
2008-01-17
2010-09-09
1954-03-13
LESZEK PAWEŁ WOŚKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-01-17
2010-09-09
NEVZAT AKMAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-01-17
2010-09-09
1968-08-24
YAKUP AKMAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-01-17
2010-09-09
1963-12-06
2008-01-17
2010-09-09
"ELTEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie