KRS 0000296848
NIP9591807519
REGON26019282500000
NazwaLOTUS PARK BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLOTUS PARK BIZNESU
Data rejestracji 18 sty 2008 (17 lat temu) 18 sty 2008
Data usunięcia 22 mar 2016 22 mar 2016
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWSKA, 312, KIELCE, 25-414, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKANDRZEJ JERZY SOSNOWSKI
Wspólnik
2008-01-18
2016-03-22
51 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 51 000,00 ZŁ
MONIKA KOPEĆ
Wspólnik
2008-01-18
2016-03-22
49 UDZIAŁÓW OŁACZNEJ WARTOŚCI 49 000,00 ZŁ
ANDRZEJ JERZY SOSNOWSKI
Likwidator
2015-07-02
2016-03-22
MONIKA KOPEĆ
Likwidator
2015-07-02
2016-03-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE - LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ANDRZEJ JERZY SOSNOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-01-18
2015-07-02
MONIKA KOPEĆ
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-01-18
2015-07-02
2008-01-18
2015-07-02
LOTUS PARK BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-01-18
2010-08-10
CHAŁUBIŃSKIEGO, 42, KIELCE, 25-619, KIELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie