KRS 0000296768
NIP8133531769
REGON18029271500000
NazwaINTERLAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINTERLAK
Data rejestracji 09 sty 2008 (17 lat temu) 09 sty 2008
Data usunięcia 20 gru 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZEMYSŁOWA, 12, RZESZÓW, 35-105, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 201000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOTADEUSZ KOWAL
Wspólnik
2008-01-09
2016-12-20
67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 67000 ZŁ
MAGDALENA BERNARDA KOWAL
Wspólnik
2008-01-09
2016-12-20
67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 67000 ZŁ
KAMIL PIOTR KOWAL
Wspólnik
2008-01-09
2016-12-20
67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 67000 ZŁ
ZOFIA BLAJER
Prokurent
2008-01-09
2016-07-06
PROKURA SAMODZIELNA
TADEUSZ KOWAL
Likwidator
2016-07-06
2016-12-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE W ZAKRESIE POWODUJĄCYM POWSTANIE ZOBOWIĄZAŃ NIEPRZEKRACZAJĄCYCH KWOTY 50.000,00 ZŁ W POZOSTAŁYCH WYPADKACH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENETM.
TADEUSZ KOWAL
PREZES ZARZĄDU
2008-01-09
2016-07-06
MAGDALENA BERNARDA KOWAL
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-01-09
2016-07-06
KAMIL PIOTR KOWAL
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-01-09
2013-11-29
ŁUKASZ MATEUSZ KOWAL
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-09
2013-11-29
ANETA KATARZYNA KOWAL
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-09
2013-11-29
2008-01-09
2016-07-06
INTERLAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie