KRS 0000296436
NIP9661937978
REGON20018891900000
NazwaLOHR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLOHR POLSKA
Data rejestracji 07 lut 2008 (17 lat temu) 07 lut 2008
Data usunięcia 21 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŻURAWIA, 71, BIAŁYSTOK, 15-540, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7050000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9661937978
data rejestracji 01 mar 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 lis 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2529Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH #2920Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEROBERT LOHR
Beneficjent
1932-02-03
JEAN FRANCOIS SECKINGER
reprezentant
1951-02-12
ROBERT BORKOWSKI
reprezentant
ADAM BYGLEWSKI
Wspólnik
2008-02-07
2011-07-28
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
LOHR S.A.
Wspólnik
2011-07-28
2022-11-21
14.100 (CZTERNAŚCIE TYSIĘCY STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.050.000 (SIEDEM MILIONÓW PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
MARC MAURICE CAHINGT
Likwidator
2020-12-10
2021-02-04
ROBERT BORKOWSKI
Likwidator
2020-12-10
2022-11-21
ROBERT LOHR
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST DO KWOTY 50.000 EURO SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, ZAŚ POWYŻEJ KWOTY 50.000 EURO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
ADAM BYGLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-02-07
2015-09-14
ELENA LUKANOVA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-02-07
2015-09-14
ROBERT BORKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-05-22
2015-09-14
ROBERT BORKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-09-14
2020-12-10
JEAN FRANÇOIS SECKINGER
PREZES ZARZĄDU
2015-09-14
2020-10-05
MARC CAHINGT
PREZES ZARZĄDU
2020-10-05
2020-12-10
2008-02-07
2011-10-20
"ADAMPOL-INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-10-20
2018-03-27
"POLINVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-03-27
2020-12-10
LOHR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-02-07
2018-03-27
USŁUGOWA, 3, ZAŚCIANKI, 15-521, BIAŁYSTOK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie