KRS 0000296199
NIP9271899891
REGON08023036700000
Nazwa"INDYK WTL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINDYK WTL
Data rejestracji 31 gru 2007 (17 lat temu) 31 gru 2007
Data usunięcia 16 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OSIEDLE SŁONECZNE, 65, ŚWIEBODZIN, 66-200, ŚWIEBODZIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9271899891
data rejestracji 01 mar 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 sty 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0147Z CHÓW I HODOWLA DROBIUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAJAN PIOTR MARCINKOWSKI
Likwidator
2019-03-15
2020-01-16
ELŻBIETA ŁODZIATO
Wspólnik
2007-12-31
2020-01-16
170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8500,00 ZŁ
PIOTR CIESIELCZYK
Wspólnik
2007-12-31
2020-01-16
160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8000,00 ZŁ
STANISŁAW POKUTYCKI
Wspólnik
2007-12-31
2020-01-16
170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8500,00 ZŁ
JAN PIOTR MARCINKOWSKI
Wspólnik
2007-12-31
2020-01-16
170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8500,00 ZŁ
BARBARA MIECZYSŁAWA MARCINKOWSKA
Wspólnik
2007-12-31
2020-01-16
170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8500,00 ZŁ
TOMASZ WOJCIECH GAWEŁ
Wspólnik
2007-12-31
2020-01-16
160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
STANISŁAW POKUTYCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-31
2019-03-15
JAN PIOTR MARCINKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-12-31
2019-03-15
ELŻBIETA ŁODZIATO
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-31
2019-03-15
2007-12-31
2019-03-15
"INDYK WTL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie