KRS 0000296191
NIP7492031977
REGON16016786500000
NazwaHSB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHSB
Data rejestracji 31 gru 2007 (17 lat temu) 31 gru 2007
Data usunięcia 29 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SOSNOWIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 650000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@HSB.ORG.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #2593Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2594Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB #2815Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH #2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMAREK WOJTOWICZ
Wspólnik
2007-12-31
2009-12-17
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,-ZŁOTYCH
MICHAŁ WOJTOWICZ
Wspólnik
2007-12-31
2009-12-17
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,-ZŁOTYCH
PAWEŁ HAUSKA
Wspólnik
2009-12-17
2015-12-03
2171 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 217100 ZŁ
KRYSTYNA BAŃCZYK
Wspólnik
2009-12-17
2015-12-03
2158 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 215.800 ZŁ
WOJCIECH SZCZERBIK
Wspólnik
2011-04-29
2015-12-03
2171 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 217100 ZŁ
PLAMEN GUEORGUIEV ASSENOV
Wspólnik
2015-12-03
2019-11-29
6.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 650.000,00 ZŁ
WOJCIECH SZCZERBIK
Prokurent
2009-12-17
2011-04-29
PROKURA SAMOISTNA
PAWEŁ HAUSKA
Prokurent
2011-04-29
2012-01-09
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI SKŁADAJĄ NA PIŚMIE: A) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI - DO RÓWNOWARTOŚCI KWOTY NIE PRZEKRACZAJĄCEJ DWUNASTOKROTNOŚCI WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO; B) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM POWYŻEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY PRZEKRACZAJĄCEJ DWUNASTOKROTNOŚĆ WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO; C) PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - BEZ OGRANICZEŃ. OŚWIADCZENIE WOLI W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH MOŻE SKŁADAĆ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI LUB PROKURENT.
MAREK WOJTOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2007-12-31
2009-12-17
PAWEŁ HAUSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-12-17
2011-04-29
KRYSTYNA BAŃCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-12-17
2011-04-29
WOJCIECH SZCZERBIK
PREZES ZARZĄDU
2011-04-29
2015-12-03
PAWEŁ HAUSKA
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
2012-01-09
2015-12-03
KRYSTYNA BAŃCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-01-09
2015-12-03
PLAMEN ASSENOV
PREZES ZARZĄDU
2015-12-03
2019-11-29
2007-12-31
2009-12-17
OLIMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-12-31
2009-12-17
PARTYZANTÓW, 22 C, KĘDZIERZYN-KOŹLE, 47-220, KĘDZIERZYN-KOŹLE, POLSKA
2009-12-17
2017-11-15
GÓRNA, 26, SOSNOWIEC, 41-215, SOSNOWIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie