KRS 0000296064
NIP5730209471
REGON15001751800000
Nazwa"KOMOZJA" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"KOMOZJA" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 31 gru 2007 (17 lat temu) 31 gru 2007
Data usunięcia 24 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres GRONOWA, 17 B, CZĘSTOCHOWA, 42-271, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 500000,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji5000000
Dane podatkowe
NIP 5730209471
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 kwi 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#2040Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #2121Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #2613Z PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO #2615Z PRODUKCJA SZKŁA TECHNICZNEGO #3320A PRODUKCJA URZĄDZEŃ NADAWCZYCH TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH ORAZ APARATÓW DO TELEFONI I TELEGRAFII PRZEWODOWEJ, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3663Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5244Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM. #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMAREK ŚWITAŁA
NADZORCA SĄDOWY
2009-10-06
2012-07-18
MAREK ŚWITAŁA
Osoba wyznaczona w postępowaniu upadłościowym
2012-07-18
2019-04-24
RAFAŁ KOWALSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-12-31
2009-05-29
BARBARA WITOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-12-31
2009-05-29
DANIEL KOSTRZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-12-31
2009-05-29
ALEKSANDER MOSTOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-12-31
2009-03-25
URSZULA GARUS
Członek Organu Nadzoru
2007-12-31
2019-04-24
WANDA MUSZYNSKA
Członek Organu Nadzoru
2009-03-25
2009-05-29
MARCIN WITOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-05-29
2019-04-24
MAŁGORZATA MOSTOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2009-05-29
2019-04-24
MAREK ŚWITAŁA
Powiernik
2009-09-24
2009-10-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA SPÓŁKI WYKONYWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU ALBO PROKURENTA.
ROBERT MOSTOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-12-31
2009-05-29
WIESŁAW SKROBOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-31
2009-02-06
ROMUALD DARIUSZ JAŁBRZYKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-02-06
2009-05-21
ALEKSANDER MOSTOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-05-29
2019-04-24
2007-12-31
2009-09-24
"KOMOZJA" SPÓŁKA AKCYJNA
2009-09-24
2011-01-14
"KOMOZJA" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie