KRS 0000296021
NIP6772351010
REGON12139215300000
NazwaDENTIST - M. ŻAROW SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaDENTIST - M. ŻAROW
Data rejestracji 28 gru 2007 (17 lat temu) 28 gru 2007
Data usunięcia 11 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres PLAC INWALIDÓW, 7, KRAKÓW, 30-033, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6772351010
data rejestracji 25 lis 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 11 kwi 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8623Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWMAGDALENA ADELAJDA SENIOW ŻAROW
Beneficjent
MACIEJ BRONISŁAW ŻAROW
Beneficjent
MAGDALENA ADELAJDA SENIOW ŻAROW
reprezentant
MACIEJ BRONISŁAW ŻAROW
reprezentant
MACIEJ BRONISŁAW ŻAROW
Wspólnik
2007-12-28
2022-04-11
DENTIST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI
Wspólnik
2007-12-28
2015-04-09
MAGDALENA ADELAJDA SENIOW ŻAROW
Wspólnik
2015-04-09
2022-04-11
MAGDALENA ADELAJDA SENIOW ŻAROW
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
MACIEJ BRONISŁAW ŻAROW
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONYJEST DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WE WSZELKICH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZEDSIĘBIORSTWEM SPÓŁKI I PRAWO TO ROZCIĄGA SIĘ W TYM ZAKRESIE NA WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI
MACIEJ BRONISŁAW ŻAROW
Członek Organu Reprezentacji
2007-12-28
2022-04-11
DENTIST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Członek Organu Reprezentacji
2007-12-28
2015-04-09
MAGDALENA ADELAJDA SENIOW
Członek Organu Reprezentacji
2015-04-09
2022-04-11
2007-12-28
2015-04-09
DENTIST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie