KRS 0000295798
NIP1080004784
REGON14124530100000
NazwaPLATINUM FUND 24 SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPLATINUM FUND 24
Data rejestracji 24 gru 2007 (17 lat temu) 24 gru 2007
Data usunięcia 15 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ZAPUSTNA, 10A, WARSZAWA, 02-483, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1070000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1070000,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji10700000
Dane podatkowe
NIP 1080004784
data rejestracji 13 lut 2008
status Czynny
94102049390000040201091453
PKO Oddział 1 w Stalowej Woli
ul. Generała Leopolda Okulickiego 9 37-450 stalowowolski POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAŁUKASZ TOMASZ ŁASKI
Beneficjent
PATRYK HENRYK ŁASKI
zgłaszający - członek zarządu
STANISŁAW GOMUŁKA
Członek Organu Nadzoru
2007-12-24
2008-06-18
OLGIERD JATELNICKI
Członek Organu Nadzoru
2007-12-24
2008-06-18
STEPHEN JOHN KENNEDY
Członek Organu Nadzoru
2007-12-24
2008-07-25
ADAM SKWARA
Członek Organu Nadzoru
2008-06-18
2008-07-25
PIOTR ANDRZEJ WIECZORKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-06-18
2011-05-13
LIDIA MARIA ROMANOWSKA OLEJARZ
Członek Organu Nadzoru
2008-07-25
2021-07-15
MARCIN KOSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-07-25
2010-07-30
EWA KASPRZYK
Członek Organu Nadzoru
2010-07-30
2011-05-13
AGNIESZKA IRENA KOSIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-05-13
2018-07-30
CEZARY DOMINIK PODDUBIECKI
Członek Organu Nadzoru
2011-05-13
2021-07-15
ŁUKASZ TOMASZ ŁASKI
Beneficjent
GŁÓWNY UDZIAŁOWIEC SPÓŁKI MOUNTVEST, KTÓRA JEST W POSIADANIU 100% UDIZAŁÓW SPÓŁKI IFUNDI SOFTHOUSE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
ALEKSANDER STANISŁAW ROMANOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-24
2008-07-25
ALEKSANDER STANISŁAW ROMANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-07-25
2018-07-30
BOGUSŁAW PIOTR KASPRZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-24
2011-05-13
PAWEŁ PIOTR SZPYTMA
PREZES ZARZĄDU
2018-07-30
2021-07-15
2007-12-24
2008-06-18
QG INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
2007-12-24
2008-07-25
MIĘDZYNARODOWA, 45, WARSZAWA, 03-922, WARSZAWA, POLSKA
2008-07-25
2015-07-15
GRZYBOWSKA, 80/82, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie