KRS 0000295641
NIP9661932343
REGON20018198100000
NazwaPROFAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPROFAKT
Data rejestracji 21 gru 2007 (17 lat temu) 21 gru 2007
Data usunięcia 29 paź 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWSKA, 59, BIAŁYSTOK, 15-062, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 225000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (31)
#4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4644Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2311Z PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO #2312Z KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO #2313Z PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO #2319Z PRODUKCJA I OBRÓBKA POZOSTAŁEGO SZKŁA, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW #256 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCHKRZYSZTOF MIROSŁAW TARASIEWICZ
Wspólnik
2007-12-21
2010-06-30
750 (SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.000 (SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
MIROSŁAW WINCENTY SZŁABOWICZ
Wspólnik
2009-12-16
2012-10-29
501 (PIĘĆSET JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.100 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY STO) ZŁOTYCH
EMIL MAŃKOWSKI
Wspólnik
2009-12-16
2010-06-30
749 (SIEDEMSET CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 74.900 (SIEDEMDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET) ZŁOTYCH
ELŻBIETA RADZIWONOWICZ
Wspólnik
2010-06-30
2012-10-29
1.749 (TYSIĄC SIEDEMSET CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 174.900 (STO SIEDEMDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET) ZŁOTYCH
LECH BOHDAN ALEKSANDROWICZ
Wspólnik
2007-12-21
2009-12-16
749 (SIEDEMSET CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 74.900 (SIEDEMDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET) ZŁOTYCH
MAREK SAKOWICZ
Wspólnik
2007-12-21
2009-12-16
751 (SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.100 (SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY STO) ZŁOTYCH
JÓZEF GLIŃSKI
Powiernik
2011-07-11
2012-08-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, BĄDŹ WICEPREZES ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MAREK SAKOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2007-12-21
2009-12-16
KRZYSZTOF MIROSŁAW TARASIEWICZ
WICEPREZES
2007-12-21
2009-12-16
KRZYSZTOF MIROSŁAW TARASIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2009-12-16
2010-06-30
LECH BOHDAN ALEKSANDROWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-21
2009-12-16
ELŻBIETA RADZIWONOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2010-06-30
2012-10-29
MIROSŁAW WINCENTY SZŁABOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-06-30
2012-10-29
2007-12-21
2011-07-11
PROFAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-07-11
2012-08-29
PROFAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie