KRS 0000295089
NIP5851437426
REGON22052288600000
NazwaSOPOT TRUST DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSOPOT TRUST DEVELOPMENT
Data rejestracji 17 gru 2007 (17 lat temu) 17 gru 2007
Data usunięcia 20 lis 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIENNA, 86, WARSZAWA, 00-815, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 780000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5530A RESTAURACJE #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5540Z BARY #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #011 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #012 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH #014 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ #633 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄPIOTR PAWEŁ CHECHŁACZ
Wspólnik
2007-12-17
2014-11-20
1040 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 520.000,00 ZŁ
ARKADIUSZ WALDEMAR MACIĄG
Wspólnik
2007-12-17
2014-11-20
520 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 260.000,00 ZŁ
DOROTA ANNA MALINOWSKA KUCHARSKA
Wspólnik
2007-12-17
2009-04-21
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ
PIOTR PAWEŁ CHECHŁACZ
Likwidator
2014-04-22
2014-11-20
ARKADIUSZ WALDEMAR MACIĄG
Likwidator
2014-04-22
2014-11-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PIOTR PAWEŁ CHECHŁACZ
PREZES ZARZĄDU
2007-12-17
2014-04-22
DOROTA ANNA MALINOWSKA KUCHARSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-12-17
2009-04-21
ARKADIUSZ WALDEMAR MACIĄG
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-04-21
2014-04-22
2007-12-17
2014-04-22
"SOPOT TRUST DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-12-17
2008-03-27
BITWY POD PŁOWCAMI, 34, SOPOT, 81-731, SOPOT, POLSKA
2008-03-27
2009-04-21
BITWY POD PŁOWCAMI, 38, SOPOT, 81-731, SOPOT, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie