KRS 0000294882
NIP8681946678
REGON12060620900000
NazwaA. I. INVEST GROUP ANTONI KOKOSZKA SPÓŁKA JAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaA. I. INVEST GROUP ANTONI KOKOSZKA SPÓŁKA JAWNA
Data rejestracji 19 gru 2007 (17 lat temu) 19 gru 2007
Data usunięcia 12 gru 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres CHODENICKA, 28, BOCHNIA, 32-700, BOCHNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHWspólnik
2007-12-19
2015-07-10
12040802400000
IZABELLA JÓZEFA KOKOSZKA
Wspólnik
2007-12-19
2015-07-10
ANTONI KOKOSZKA
Wspólnik
2007-12-19
2017-12-12
NATALIA ELŻBIETA GAWĘDA
Wspólnik
2015-07-10
2017-12-12
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST SPÓŁKA A. I. INVEST GROUP ANTONI KOKOSZKA SPÓŁKA JAWNA, W KTÓREJ PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ MA KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, REPREZENTOWANIA JEJ I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO ZAWIERANIA UMÓW UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2007-12-19
2015-07-10
12040802400000
Członek Organu Reprezentacji
2015-07-10
2017-12-12
12040802400000
2007-12-19
2015-07-10
DEVELOPER "A. I. INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie