KRS 0000294756
NIP7810020788
REGON63051839600000
Nazwa"SCOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSCOPOL
Data rejestracji 13 gru 2007 (17 lat temu) 13 gru 2007
Data usunięcia 03 wrz 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GNIEŹNIEŃSKA, 25, JANIKOWO, 62-006, KOBYLNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 66500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7810020788
data rejestracji 01 wrz 2019
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 lut 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#16 PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ #17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #77 WYNAJEM I DZIERŻAWABRONISŁAW JANUSZ URBAŃSKI
Beneficjent
BRONISŁAW JANUSZ URBAŃSKI
reprezentant
BRONISŁAW JANUSZ URBAŃSKI
Wspólnik
2007-12-13
2024-09-03
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 66.500,00 ZŁ
GRZEGORZ MORKOWSKI
Wspólnik
2007-12-13
2012-01-09
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 33.915 ZŁ.
BRONISŁAW JANUSZ URBAŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ OBAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
BRONISŁAW JANUSZ URBAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-12-13
2024-09-03
GRZEGORZ ANDRZEJ MORKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-12-13
2009-09-15
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie