KRS 0000294502
REGON14120190100000
NazwaGAMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGAMAS
Data rejestracji 10 gru 2007 (17 lat temu) 10 gru 2007
Data usunięcia 30 maj 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻEROMSKIEGO, 94, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #501 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #503 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #526 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7412 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #747 SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #900 ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ORAZ WYWÓZ ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #930 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁAMARZENA DOROTA MĄKOSA
Wspólnik
2007-12-10
2009-10-22
48 UDZIAŁÓW PO 500,- (PIĘĆSET) ZŁOTYCH, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH
MARIOLA DRÓŻDŻ
Wspólnik
2007-12-10
2009-10-22
52 UDZIAŁÓW PO 500,- (PIĘĆSET) ZŁOTYCH, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
DARIUSZ ROMAN HERLIK
Wspólnik
2009-10-22
2017-05-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MARZENA DOROTA MĄKOSA
PREZES ZARZĄDU
2007-12-10
2009-10-22
DARIUSZ ROMAN HERLIK
PREZES ZARZĄDU
2009-10-22
2017-05-30
2007-12-10
2009-10-22
MARGLOWA, 17, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie